萍乡市人民政府原党组成员、副市长叶华林接受纪律审查和监察调查
萍乡市人民政府原党组成员、副市长叶华林涉嫌严重违纪违法,主动投案,目前正接受江西省纪委省监委纪律审查和监察调查。
叶华林简历
叶华林,男,汉族,1971年6月出生,江西安远人,研究生学历,1990年8月参加工作,1993年4月加入中国共产党。
1997年3月至2004年6月,历任赣州市安远县委宣传部副部长、孔田镇镇长、三百山镇党委书记、章贡区委常委、宣传部长;
2009年12月至2013年4月,历任省委宣传部文化体制改革和发展办公室副主任、机关后勤服务中心主任、出版处处长;
2014年10月,任萍乡市芦溪县委书记;
2016年7月,任萍乡市委副秘书长;
2016年10月至2021年9月,任萍乡市政府党组成员、副市长。
九江市储备粮油经营管理有限公司董事长、党总支书记李瑞庆接受纪律审查和监察调查
九江市储备粮油经营管理有限公司董事长、党总支书记李瑞庆涉嫌严重违纪违法,经九江市纪委监委指定管辖,目前正接受濂溪区纪委监委纪律审查和监察调查。
李瑞庆简历
李瑞庆,男,汉族,1969年9月出生,江西九江人,大学学历,1988年12月参加工作,2003年7月加入中国共产党。
2003年8月至2004年8月,任九江市粮油总公司副总经理;
2004年8月至2007年1月,任九江市油脂公司经理;
2007年1月至2012年1月,任九江市五丰宾馆党支部书记;
2012年1月至2016年5月,改制安置九江市军粮供应管理中心干部;
2016年5月至2018年3月,任九江市储备粮油经营管理有限公司董事、资产管理分公司经理、党支部书记;
2018年3月至2021年2月,任九江市储备粮油经营管理有限公司董事、党总支委员,新港粮库主任、党支部书记;
2021年2月至今,任九江市储备粮油经营管理有限公司董事长、党总支书记。